Cómo multiplicar varios dígitos

Para multiplicar números grandes, apilar el primer número en la parte superior de la segunda. Luego multiplicar cada dígito del número de abajo, de derecha a izquierda, por el número superior. En otras palabras, primero se multiplica el número de arriba por el dígito del número inferior. A continuación, escriba un 0 como un marcador de posición y multiplicar el número de arriba por el dígito de las decenas del número inferior.

Conteúdo

Continuar el proceso, añadiendo marcadores de posición y multiplicando el número de arriba por el siguiente dígito en el número de abajo.

Cuando el resultado es un número de dos dígitos, escriba el dígito y llevar el dígito de las decenas a la siguiente columna. Después de la multiplicación de los siguientes dos dígitos, añadir el número que prorrogados.

Añadir los productos para obtener la respuesta final.

Ejemplo de pregunta

  1. Multiplique 742 x 136.

    100.912. Apila el primer número en la parte superior de la segunda, mediante la alineación de los lugares queridos:

    imagen0.jpg

    Ahora multiplique 6 por cada número en 742, a partir de la derecha. Debido a 2 x 6 = 12, un número de dos dígitos, que anote el 2 y llevan la 1 a la columna de las decenas. En la siguiente columna, multiplicas 4 x 6 = 24 y añada el 1 llevabas encima, que le da un total de 25.

    Anote el 5, y llevar a la 2 a la columna de las centenas. Multiplique 7 x 6 = 42, y agregue el 2 le prorrogados, dándole 44:

    image1.jpg

    A continuación, escriba un 0 en el lugar de las unidades en la siguiente fila. Multiplicar 3 por cada número en 742, comenzando por la derecha y llevando cuando sea necesario:

    image2.jpg

    Anota dos 0s como marcadores de posición para las unidades y decenas colocan en la fila siguiente. Repita el proceso con 1:

    image3.jpg

    Para terminar, se suman los productos:

    image4.jpg

    Así que 742 x 136 = 100912.

Preguntas de práctica

  1. Multiplique 75 x 42.

  2. ¿Qué hay 136 x 84?

  3. Resuelve 1 728 x 405.

  4. Multiplique 8912 x 767.

A continuación se presentan las respuestas a las preguntas de la práctica:

  1. 3150

    image5.jpg
  2. 11424

    image6.jpg
  3. 699.840

    image7.jpg
  4. 6,835,504

    image8.jpg